Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bau- und Umweltausschuss | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 01.10.1999 | 28.01.2003 | von 01.10.1999 bis 28.01.2003 |
Rat der Stadt Olfen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.01.2003 | 30.09.2004 | von 28.01.2003 bis 30.09.2004 |
Ausschuss für Schule und Kindergärten | CDU | CDU Stellv. Sachk. Bürger/in | Stellv. Sachk. Bürger/in | 01.10.2004 | 27.11.2006 | von 01.10.2004 bis 27.11.2006 |
Bau- und Umweltausschuss | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 01.10.2004 | 27.11.2006 | von 01.10.2004 bis 27.11.2006 |